序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建新 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-03 | 联络员备案 |
李海燕
|
张建新
|
2 | 2019-07-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李海燕
|
张建新
|
3 | 2019-02-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2017-09-18
|
2021-09-18
|
4 | 2017-06-27 | 联络员备案变更 |
姚建红
|
李海燕
|
5 | 2017-06-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张建新
|
李海燕
|
6 | 2015-12-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李海燕
|
张建新
|
7 | 2015-12-03 | 联络员备案变更 |
无
|
张建新;
|
8 | 2015-12-03 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
李海燕
|
张建新
|
9 | 2015-12-03 | 联络员 |
|
张建新
|
10 | 2015-09-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-09-18
|
2017-09-18
|