序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-03-14
|
2020-10-26
|
2 | 2015-04-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2005-05-08,2015-04-23}
|
{2005-05-08,2017-03-14}
|
3 | 2014-08-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
胡建安
|
刘书成
|