序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-19 | 实收资本变更 |
2000
|
9000.000000
|
2 | 2020-02-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
山东永能节能环保服务股份有限公司:*%;山西中信金石实业有限公司:*%;临汾杉园生物科技有限公司:*%;
|
襄汾县禾丰生物质能源有限公司:*%;山东永能节能环保服务股份有限公司:*%;
|
3 | 2020-02-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊登朝、贾卫民、刘振华、李学俊、杨运海、郝文彬、郝吉祥、王伟、徐刚、杨志强
|
贾卫民、李学俊、杨运海、郝文彬、郝吉祥、张宝福*、徐刚、杨志强、王晓猛、史绍华
|
4 | 2020-02-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王伟
|
张宝福
|
5 | 2018-11-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郝文彬:15%;山东永能节能环保服务股份有限公司:70%;山西中信金石实业有限公司:15%;
|
山西中信金石实业有限公司:15%;山东永能节能环保服务股份有限公司:70%;临汾杉园生物科技有限公司:15%;
|
6 | 2018-10-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郝文彬:49%;山西中信金石实业有限公司:51%;
|
郝文彬:15%;山西中信金石实业有限公司:15%;山东永能节能环保服务股份有限公司:70%;
|
7 | 2018-10-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝文彬
|
王伟
|
8 | 2018-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
信振宇、郝文彬
|
樊登朝、贾卫民、刘振华、李学俊、杨运海、郝文彬、郝吉祥、王伟、徐刚、杨志强
|
9 | 2017-02-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郝文彬:*%;杨跃平:*%;
|
郝文彬:*%;山西中信金石实业有限公司:*%;
|
10 | 2017-02-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨跃平、郝文彬
|
信振宇、郝文彬
|