序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 联络员备案 |
王晋芳
|
王晋芳
|
2 | 2021-10-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-10-23
|
长期
|
3 | 2020-09-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵艳华
|
宋嫦丽
|
4 | 2018-11-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-11-05
|
2021-10-23
|
5 | 2018-11-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
*;中国保险监督管理委员会批准的保险业务。(按许可证许可经营范围、期限从事经营活动);办理:储蓄业务;代理****行、兑付国库券、企业债券;代理收付款项;经中国人民银行批准的其他业务。***
|
中国保险监督管理委员会批准的保险业务。(按许可证许可经营范围、期限从事经营活动);办理:储蓄业务;代理****行、兑付国库券、企业债券;代理收付款项;经中国人民银行批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-02-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
宋嫦丽
|
赵艳华
|
7 | 2018-02-05 | 许可经营项目变更变更 |
许可文件类型代码表为空;金融机构营业许可证;
|
金融机构营业许可证;许可文件类型代码表为空;
|
8 | 2018-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
宋嫦丽 [退出]
|
赵艳华 [新增]
|
9 | 2015-12-23 | 联络员备案变更 |
无
|
田李苗;
|
10 | 2015-12-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-12-25
|
2018-11-05
|