序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史艳玲 | 80% | 24.0万人民币 |
2 | 李小龙 | 20% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史艳玲
|
|
2 |
李小龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王宇思 [退出]李巧萍 [退出]
|
李小龙 [新增]史艳玲 [新增]
|
2 | 2021-06-17 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证
|
3 | 2021-06-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李巧萍
|
史艳玲
|
4 | 2021-06-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李巧萍:80%; [退出]王宇思:20%; [退出]
|
史艳玲:80%; [新增]李小龙:20%; [新增]
|
5 | 2021-06-17 | 其他事项备案 |
李巧萍:80%;王宇思:20%;
|
史艳玲:80%;李小龙:20%;
|
6 | 2021-06-17 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2016-12-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-06-19
|
2058-06-19
|
8 | 2015-10-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王健:*%; [退出]李巧萍:*%;
|
李巧萍:*%;王宇思:*%; [新增]
|
9 | 2015-10-13 | 联络员备案变更 |
无
|
李巧萍;
|
10 | 2015-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李巧萍王健 [退出]
|
李巧萍王宇思 [新增]
|