序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-06-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
翁建光
|
翁建先
|
2 | 2012-06-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
{2010-02-03,2010-08-30}
|
{2012-06-20,2016-06-19}
|