序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-12 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
烟酒、副食零售。
|
烟酒、副食零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2015-03-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵军亮
|
薛永红
|
3 | 2015-03-18 | 其他事项备案变更 |
{2014-05-15,2016-05-30}
|
{2015-03-18,2018-03-17}
|
4 | 2015-03-18 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
赵军亮
|
薛永红
|
5 | 2015-03-18 | 经营范围 |
烟酒、副食零售。***null
|
烟酒、副食零售。
|
6 | 2014-05-15 | 其他事项备案变更 |
{2012-06-27,2014-06-12}
|
{2014-05-15,2016-05-30}
|
7 | 2012-06-27 | 许可经营项目变更 |
#
|
烟酒、副食零售。***
|
8 | 2012-06-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
烟酒、副食零售。
|
;烟酒、副食零售。***
|
9 | 2012-06-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
{2008-06-04,2012-06-06}
|
{2012-06-27,2014-06-12}
|
10 | 2012-06-27 | 其他事项备案 |
{,}
|
{2012-06-27,2014-06-12}
|