序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中阳县广播电视局 | 100% | 40.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张建国
|
朱永平
|
2 | 2020-01-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-06-01
|
2024-06-01
|
3 | 2016-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘明亮 [退出]
|
张建国 [新增]
|
4 | 2016-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘明亮
|
张建国
|
5 | 2016-06-02 | 联络员备案变更 |
无
|
武瑞鸿
|
6 | 2016-06-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-04-21
|
2019-06-01
|
7 | 2016-06-02 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
设计、制作国内外广告;利用《中阳电视台》****布国内外广告(专项审批广告除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
设计、制作国内外广告;利用《中阳电视台》****布国内外广告(专项审批广告除外);房屋租赁***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2016-06-02 | 许可经营项目变更变更 |
广告经营许可证;
|
无
|
9 | 2015-03-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
中阳县广播电视局;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%
|
中阳县广播电视局;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%
|
10 | 2015-03-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2003-03-14,2014-04-21}
|
{2003-03-14,2017-04-21}
|