序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高明
|
贺正龙
|
2 | 2019-12-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张旭东
|
高明
|
3 | 2018-06-25 | 其他事项备案 |
|
|
4 | 2018-06-25 | 其他事项备案变更 |
无
|
0
|
5 | 2018-06-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-06-30
|
无
|