序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古伊泰生态农业有限公司 | 48.00693% | 277万 |
2 | 刘磊 | 41.59445% | 240万 |
3 | 王晓霞 | 5.19931% | 30万 |
4 | 王海义 | 5.19931% | 30万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘磊
|
|
2 |
王海义
|
|
3 |
吕旭东
|
|
4 |
李体亮
|
|
5 |
王晓霞
|
|
6 |
方桂霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古草原小骏马食品有限公司三分公司
|
刘旭勃 | 2022-08-02 |
2 |
内蒙古草原小骏马食品有限公司东瓦窑二分公司
|
刘磊 | 2021-09-30 |
3 |
内蒙古草原小骏马食品有限公司一分公司
|
刘磊 | 2021-08-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘磊
|
刘磊
|
2 | 2020-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘磊(执行董事,经理),王海义(监事)
|
方桂霞(监事),刘磊(董事长,经理),王晓霞(监事),王海义(董事),李体亮(监事会主席),吕旭东(董事)
|
3 | 2020-04-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
其他有限责任公司(1190)
|
4 | 2020-04-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘磊
|
刘磊
|
5 | 2020-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘磊(执行董事,经理),王海义(监事)
|
方桂霞(监事), [新增]刘磊(董事长,经理),王晓霞(监事), [新增]王海义(董事),李体亮(监事会主席), [新增]吕旭东(董事) [新增]
|
6 | 2020-04-30 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-04-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
300万元
|
577万元
|
8 | 2020-04-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王晓霞,王海义,刘磊
|
内蒙古伊泰生态农业有限公司,王晓霞,王海义,刘磊
|
9 | 2020-04-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王晓霞王海义刘磊
|
内蒙古伊泰生态农业有限公司 [新增]王晓霞王海义刘磊
|
10 | 2020-04-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
300万元
|
577万元( + 92.33333% )
|