序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张景辉 | 50% | 25.0万 |
2 | 邵国 | 50% | 25.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张景辉
|
|
2 |
邵国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
金属门窗的销售、安装(凭资质证经营)、维修;电梯维修(凭资质证经营);机电设备、电子产品(不含需经专项审批的项目)、金属制品、玻璃制品、围栏、装饰材料及建筑材料的销售
|
金属门窗的销售、安装(凭资质证经营)、维修;电梯维修(凭资质证经营);机电设备、电子产品(不含需经专项审批的项目)、金属制品、玻璃制品、围栏、装饰材料及建筑材料的销售;光伏设备清洗。
|
2 | 2018-05-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无。 一般经营项目:金属门窗的销售、安装、维修(凭资质证经营);电梯维修(凭资质证经营);机电设备、电子产品(不含需经专项审批的项目)、金属制品、玻璃制品、围栏、装饰材料及建筑材料的销售
|
金属门窗的销售、安装(凭资质证经营)、维修;电梯维修(凭资质证经营);机电设备、电子产品(不含需经专项审批的项目)、金属制品、玻璃制品、围栏、装饰材料及建筑材料的销售
|
3 | 2018-05-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区小黑河镇姜家营村奶牛场东侧
|
内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区云中路玉泉人家小区十号楼二单元1204号
|
4 | 2018-05-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邵国李敏 [退出]
|
邵国张景辉 [新增]
|
5 | 2018-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李敏
|
张景辉
|
6 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李敏(执行董事,经理), [退出]邵国(监事)
|
张景辉(执行董事,经理), [新增]邵国(监事)
|
7 | 2018-05-23 | 章程备案 |
|
|
8 | 2017-05-18 | 联络员备案 |
|
李敏
|
9 | 2017-05-18 | 主管部门(出资人) |
|
李敏
|
10 | 2017-04-01 | 财务负责人变更 |
|
高惠娟
|