序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 呼和浩特市国有资产管理局 | 53.11234% | 1267.51万 |
2 | 自然人股 | 46.88766% | 1118.96万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛健
|
|
2 |
向东
|
|
3 |
安全喜
|
|
4 |
蒿慧敏
|
|
5 |
杨晓
|
|
6 |
刘玲先
|
|
7 |
云大虎
|
|
8 |
韩志娥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古金元集团呼和浩特制酒厂股份有限公司销售门市部
|
罗毅平 | 2005-11-01 |
2 |
内蒙古金元集团呼和浩特制酒厂股份有限公司纸箱厂
|
杨顺利 | 2005-01-21 |
3 |
内蒙古金元集团股份有限公司呼和浩特市制酒厂
|
柳太林 | 2004-11-04 |
4 |
内蒙古金元集团股份有限公司名山分公司
|
席玉 | 2001-05-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-01 | 登记机关变更 |
内蒙古自治区工商行政管理局
|
呼和浩特市工商行政管理局
|
2 | 2016-08-01 | 其他事项备案 |
2016-06-29
|
2016-08-01
|
3 | 2016-08-01 | 登记机关变更 |
150000
|
150100
|
4 | 2014-10-24 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:刘国艳
|
5 | 2014-10-24 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:刘国艳 [新增]
|
6 | 2010-12-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
制酒、饮料,纸箱加工,酒瓶收购。
|
制酒,纸箱加工,酒瓶收购。
|
7 | 2010-04-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张全福
|
葛健
|
8 | 2010-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高红梅(监事 [退出]1900-01-01)郭乐茂(董事 [退出]1900-01-01)郝太林(监事 [退出]1900-01-01)贺风欣(董事 [退出]1900-01-01)李云卿(董事 [退出]1900-01-01)刘福林(监事 [退出]1900-01-01)秦宣(董事 [退出]1900-01-01)孙晓东(副董事长 [退出]1900-01-01)王建华(董事 [退出]2003-03-03)张全福(董事长兼总经理 [退出]1900-01-01)
|
葛健(董事长 [新增]2010-04-26)刘玲先(监事 [新增]2010-04-26)韩志娥(监事会主席 [新增]2010-04-26)云大虎(监事 [新增]2010-04-26)杨晓(董事 [新增]2010-04-26)蒿慧敏(董事 [新增]2010-04-26)安全喜(董事 [新增]2010-04-26)向东(董事 [新增]2010-04-26)
|
9 | 2010-04-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
3623.0000
|
2386.470000( - 34.13% )
|
10 | 2010-04-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
呼和浩特市国有资产管理局(1858.0000 万元 ,51.28 % ,2003-03-03) ;
|
呼和浩特市国有资产管理局(1267.5100( - 31.78095% ) 万元 ,53.11 % ,2003-03-03) ;
|