序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘鹏 | 62% | 62.0万 |
2 | 李兰英 | 38% | 38.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘鹏
|
|
2 |
李兰英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石雪(监事), [退出]刘鹏(经理,执行董事)
|
刘鹏(执行董事,经理),李兰英(监事) [新增]
|
2 | 2018-04-03 | 章程备案 |
|
|
3 | 2018-03-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李兰英刘鹏张国栋 [退出]李二虎 [退出]
|
李兰英刘鹏
|
4 | 2018-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10万元
|
100万元( + 900% )
|
5 | 2016-08-26 | 联络员备案 |
石雪
|
刘鹏
|
6 | 2016-08-26 | 主管部门(出资人) |
石雪
|
刘鹏
|
7 | 2016-08-26 | 财务负责人变更 |
王利英
|
王利英
|
8 | 2016-08-26 | 自然人股东 |
李二虎刘鹏石雪 [退出]张国栋
|
李二虎李兰英 [新增]刘鹏张国栋
|