序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中诚资本管理(北京)有限公司 | 83.33333% | 25000万 |
2 | 王涛 | 10% | 3000万 |
3 | 吴昊龙 | 6.66667% | 2000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吉腾飞
|
|
2 |
吴昊龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜红军(执行董事)
|
吉腾飞(执行董事)
|
2 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜红军 经理,执行董事 [退出]吴昊龙 监事
|
吉腾飞 经理,执行董事 [新增]吴昊龙 监事
|
3 | 2019-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王涛(执行董事,经理), [退出]吴昊龙(监事)
|
姜红军(执行董事,经理), [新增]吴昊龙(监事)
|
4 | 2019-07-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王涛
|
姜红军
|
5 | 2018-09-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王涛吴昊龙
|
王涛吴昊龙中诚资本管理(北京)有限公司 [新增]
|
6 | 2018-09-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000万元
|
30000万元( + 500% )
|
7 | 2018-09-14 | 章程备案 |
|
|