序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
窦让林
|
黄学斌
|
2 | 2017-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
耿师江
|
窦让林
|
3 | 2016-01-26 | 营业场所 |
内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路192号
|
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意和大街28号万铭总部基地综合楼5号楼3-15层
|
4 | 2014-09-28 | 负责人 |
李双泉
|
耿师江
|