序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周庆锋 | 62.18777% | 3094.587119万 |
2 | 景三娃 | 10.0317% | 499.1974万 |
3 | 范仁义 | 9.32741% | 464.1505万 |
4 | 高瑞 | 6.15104% | 306.088万 |
5 | 吉晓君 | 6.15104% | 306.088万 |
6 | 燕志军 | 6.15104% | 306.088万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周庆锋
|
|
2 |
景三娃
|
|
3 |
高瑞
|
|
4 |
吉晓君
|
|
5 |
燕志军
|
|
6 |
王利民
|
|
7 |
云春芳
|
|
8 |
孟逸飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-04-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2022-04-08 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2021-05-27 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-05-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
7 | 2020-12-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
8 | 2018-02-11 | 行业代码变更 |
|
|
9 | 2018-02-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
10 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
|
|