序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京天润新能投资有限公司 | 100% | 7133.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李学兵
|
|
2 |
郭晓宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘岩(董事), [退出]刘波(监事), [退出]弥庆涛(董事), [退出]佘君君(董事), [退出]李学兵(董事长,总经理),赵德强(董事) [退出]
|
郭晓宇(监事), [新增]李学兵(经理,执行董事)
|
2 | 2021-01-07 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司(1190)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|
3 | 2021-01-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中核汇能有限公司 [退出]北京清静伟业投资管理有限公司 [退出]北京天润新能投资有限公司
|
北京天润新能投资有限公司
|
4 | 2021-01-07 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-10-27 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
内蒙古天润清净新能源投资有限公司
|
内蒙古天润清静新能源投资有限公司
|
6 | 2020-10-23 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
内蒙古中核清静新能源投资有限公司
|
内蒙古天润清净新能源投资有限公司
|
7 | 2018-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武善宇(监事), [退出]刘岩(董事),董绍毅(董事), [退出]刘博(董事), [退出]胡江(董事), [退出]赵计江(总经理), [退出]李学兵(董事长)
|
刘岩(董事),刘波(监事), [新增]弥庆涛(董事), [新增]佘君君(董事), [新增]李学兵(董事长,总经理),赵德强(董事) [新增]
|
8 | 2018-03-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
薛乃川
|
李学兵
|
9 | 2018-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武善宇(监事),刘岩(董事),董绍毅(董事),许红超(董事), [退出]赵计江(总经理),薛乃川(董事长), [退出]付晓蕾(董事) [退出]
|
武善宇(监事),刘岩(董事),董绍毅(董事),刘博(董事), [新增]胡江(董事), [新增]赵计江(总经理),李学兵(董事长) [新增]
|
10 | 2018-03-14 | 章程备案 |
|
|