序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王文岩 | 100% | 300.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
关明伟
|
|
2 |
王文强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2022-08-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2022-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2019-06-17 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-06-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
7 | 2019-06-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
8 | 2019-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2019-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
10 | 2019-04-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|