序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张冰
|
杨树盛
|
2 | 2018-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
苗峰
|
张冰
|
3 | 2018-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苗峰(负责人) [退出]
|
张冰(负责人) [新增]
|
4 | 2017-11-03 | 联络员备案 |
朱德强
|
贾娜
|
5 | 2017-11-03 | 财务负责人变更 |
|
冯月红
|
6 | 2017-11-03 | 主管部门(出资人) |
朱德强
|
贾娜
|
7 | 2017-11-03 | 负责人 |
朱德强
|
苗峰
|
8 | 2014-10-10 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:朱德强
|
9 | 2014-10-10 | 主管部门(出资人) |
姓名: 身份证
|
姓名:朱德强 [新增]
|
10 | 2014-10-10 | 负责人 |
高俊岭
|
朱德强
|