序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古西部天然气股份有限公司 | 51% | 1530.0万 |
2 | 内蒙古宏联能源有限责任公司 | 30% | 900.0万 |
3 | 呼和浩特市世洁燃气有限责任公司 | 10% | 300.0万 |
4 | 呼和浩特经济技术开****区投资开****集团有限责任公司 | 9% | 270.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹颖丽
|
|
2 |
段建林
|
|
3 |
池霞
|
|
4 |
刘玉芬
|
|
5 |
曲波
|
|
6 |
王婷婷
|
|
7 |
任静
|
|
8 |
陈娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘海坤
|
曹颖丽
|
2 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张树荣(董事), [退出]杨建功(董事), [退出]曹颖丽(经理),何永贤(监事会主席,监事), [退出]刘海坤(董事长), [退出]陈娟(监事),池霞(董事),刘玉芬(董事),武娅丽(监事) [退出]
|
曹颖丽(董事长,经理),任静(监事), [新增]曲波(董事), [新增]王婷婷(监事,监事会主席), [新增]陈娟(监事),池霞(董事),刘玉芬(董事),段建林(董事) [新增]
|
3 | 2019-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨建功(董事),穆小平(董事), [退出]曹颖丽(经理),何永贤(监事),刘海坤(董事长),张强(董事), [退出]张雅丽(监事), [退出]刘玉芬(董事),武娅丽(监事)
|
张树荣(董事), [新增]杨建功(董事),曹颖丽(经理),何永贤(监事会主席,监事),刘海坤(董事长),陈娟(监事), [新增]池霞(董事), [新增]刘玉芬(董事),武娅丽(监事)
|
4 | 2016-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何永贤刘玉芬穆小平王玲 [退出]武娅丽杨建功张强张兴伟 [退出]张雅丽
|
曹颖丽 [新增]何永贤刘海坤 [新增]刘玉芬穆小平武娅丽杨建功张强张雅丽
|
5 | 2016-05-11 | 财务负责人变更 |
|
任静
|
6 | 2016-05-11 | 其他事项备案 |
2015-01-07
|
2016-05-11
|
7 | 2016-05-11 | 其他事项备案 |
*****
|
*****C
|
8 | 2016-05-11 | 负责人变更 |
王玲 [退出]
|
刘海坤 [新增]
|
9 | 2016-05-11 | 法定代表人 |
王玲
|
刘海坤
|
10 | 2015-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何永贤穆小平王玲武娅丽杨建功杨伟东 [退出]张强张雅丽
|
何永贤刘玉芬 [新增]穆小平王玲武娅丽杨建功张强张兴伟 [新增]张雅丽
|