序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘军 | 99% | 99万 |
2 | 臧宾 | 1% | 1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘军
|
|
2 |
臧宾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:许可经营项目:风景园林工程设计专项乙级。(中华人民共和国住房和城乡建设部工程设计资质证书有效期至2020年03月10日);一般经营项目:园林设计、咨询
|
许可经营项目:无 一般经营项目:许可经营项目:风景园林工程设计专项乙级。(凭资质在有效期内经营);一般经营项目:园林设计、咨询
|
2 | 2020-06-17 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
3 | 2019-09-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘军常建国 [退出]
|
刘军臧宾 [新增]
|
4 | 2019-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军(执行董事,经理),常建国(监事) [退出]
|
臧宾(监事), [新增]刘军(经理,执行董事)
|
5 | 2019-09-16 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-10-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
段秋卓 [退出]臧玉春 [退出]
|
刘军 [新增]常建国 [新增]
|
7 | 2018-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
臧玉春(监事), [退出]段秋卓(经理,执行董事) [退出]
|
刘军(执行董事,经理), [新增]常建国(监事) [新增]
|
8 | 2018-10-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
段秋卓
|
刘军
|
9 | 2018-10-09 | 章程备案 |
|
|
10 | 2016-02-25 | 联络员备案 |
|
李红燕
|