序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胥伯强
|
马福磊
|
2 | 2019-07-04 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(2200)
|
其他股份有限公司分公司(上市)(2219)
|
3 | 2016-06-29 | 其他事项备案 |
2016-06-20
|
2016-06-29
|
4 | 2016-06-29 | 负责人 |
王俊书
|
胥伯强
|
5 | 2016-05-20 | 联络员备案 |
|
邵辰
|
6 | 2016-05-20 | 联络员备案 |
|
0471-335
|
7 | 2016-05-20 | 主管部门(出资人) |
|
邵辰
|
8 | 2016-05-20 | 主管部门(出资人) |
|
0471-335
|