序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董艳红 | 51% | 102.0万 |
2 | 王皓 | 49% | 98.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王皓
|
|
2 |
董艳红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
2 | 2018-04-10 | 章程备案 |
|
|
3 | 2018-04-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王皓
|
董艳红 [新增]王皓
|
4 | 2018-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝瑞国(监事), [退出]王皓(执行董事,经理)
|
董艳红(监事), [新增]王皓(执行董事,经理)
|
5 | 2018-02-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:软件开****、计算机信息系统集成、信息技术咨询服务、安全防范工程(国家法律、法规规定需经审批的取得审批后方可经营)、电气安装、互联网接入及相关服务、电子产品的销售
|
软件开****、计算机信息系统集成及物联网技术服务、运行维护服务、信息技术咨询服务、数字内容服务、互联网接入及相关服务、计算机及通讯设备经营租赁、安全防范工程、电气安装(卫星电视广播地面接收设施安装除外)、电子产品的销售。
|
6 | 2018-02-14 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-02-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董艳红(执行董事), [退出]郝瑞国(监事)
|
郝瑞国(监事),王皓(经理,执行董事) [新增]
|
8 | 2018-02-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董艳红
|
王皓
|
9 | 2018-02-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董艳红 [退出]
|
王皓 [新增]
|