序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝勐
|
张玉泉
|
2 | 2020-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王昭明
|
郝勐
|
3 | 2019-10-29 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
阳光人寿保险股份有限公司呼和浩特中心支公司
|
阳光人寿保险股份有限公司内蒙古分公司呼和浩特中心支公司
|
4 | 2019-10-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨培峰
|
王昭明
|
5 | 2019-09-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路东方文苑大厦商业B座6层、A座1502
|
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路博尔顿广场第五层B座501室、E座501室
|
6 | 2019-02-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘昌
|
杨培峰
|
7 | 2016-10-28 | 财务负责人 |
韩莹光
|
韩莹光
|
8 | 2016-10-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路东方文苑大厦商业B座6层
|
内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路东方文苑大厦商业B座6层、A座1502
|