序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古蒙铁工程项目管理有限公司 | 100% | 12001.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨广林
|
|
2 |
董志军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古呼铁建工集团有限公司铁鑫宾馆
|
丰兆功 | 2009-03-24 |
2 |
内蒙古呼铁建工集团有限公司铁鑫大药房
|
王玲 | 2009-03-04 |
3 |
内蒙古呼铁建工集团有限公司第二分公司
|
闫建平 | 2009-03-04 |
4 |
内蒙古呼铁建工集团有限公司第三分公司
|
马贵福 | 2009-03-04 |
5 |
内蒙古呼铁建工集团有限公司集宁分公司
|
李建亮 | 2008-11-28 |
6 |
内蒙古呼铁建工集团有限公司乌海分公司
|
茅国平 | 2008-11-27 |
7 |
呼和浩特铁路工程商贸有限责任公司鄂尔多斯市分公司
|
王强 | |
8 |
呼和浩特铁路工程商贸有限责任公司第一分公司
|
云文义 | 2003-10-28 |
9 |
内蒙三呼铁建工集团有限公司第三分公司
|
||
10 |
内蒙三呼铁建工集团有限公司第二分公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
7501万元
|
12001万元( + 59.992% )
|
2 | 2021-08-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古蒙铁工程项目管理有限公司7501.万 [退出]
|
内蒙古蒙铁工程项目管理有限公司12001.万 [新增]
|
3 | 2021-08-31 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚杰(董事), [退出]张锦山(监事), [退出]常子胜(副董事长), [退出]于文峰(董事长), [退出]杨广林(董事),杨宏(监事会主席), [退出]闫海峰(总经理,董事), [退出]陈伟(董事), [退出]曹丽君(董事), [退出]乔升(监事) [退出]
|
杨广林(执行董事,经理),董志军(监事) [新增]
|
5 | 2020-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
闫海峰
|
杨广林
|
6 | 2019-07-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国铁路呼和浩特局集团有限公司 [退出]
|
内蒙古蒙铁工程项目管理有限公司 [新增]
|
7 | 2019-07-16 | 章程备案 |
|
|
8 | 2018-09-11 | 章程备案 |
|
|
9 | 2018-09-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古呼铁投资****展中心 [退出]
|
中国铁路呼和浩特局集团有限公司 [新增]
|
10 | 2017-09-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
99
|
1
|