序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董国利 | 90% | 27.0万 |
2 | 吕团标 | 10% | 3.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕团标
|
|
2 |
董国利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董国利赵祥奎 [退出]
|
董国利吕团标 [新增]
|
2 | 2017-06-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵祥奎
|
吕团标
|
3 | 2017-06-26 | 自然人股东 |
董国利赵祥奎 [退出]
|
董国利吕团标 [新增]
|
4 | 2017-06-26 | 法定代表人 |
赵祥奎
|
吕团标
|
5 | 2017-06-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吕团标
|
赵祥奎
|
6 | 2017-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董国利吕团标 [退出]
|
董国利赵祥奎 [新增]
|
7 | 2017-06-12 | 财务负责人变更 |
吕团标
|
侯巧荣
|
8 | 2017-06-12 | 自然人股东 |
董国利吕团标 [退出]
|
董国利赵祥奎 [新增]
|
9 | 2017-06-12 | 法定代表人 |
吕团标
|
赵祥奎
|
10 | 2016-06-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-03-29 至 2016-03-28
|
2006-03-29 至 2036-06-21
|