序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周奇 | 100% | 500.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周奇
|
|
2 |
许换梨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘彦军 出资 500 万
|
周奇 出资 500 万
|
2 | 2022-01-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘俊杰(执行董事)
|
周奇(执行董事)
|
3 | 2022-01-05 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
4 | 2022-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘俊杰 经理,执行董事 [退出]许换梨 监事
|
许换梨 监事周奇 经理,执行董事 [新增]
|
5 | 2019-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张春(执行董事,经理), [退出]许换梨(监事)
|
刘俊杰(执行董事,经理), [新增]许换梨(监事)
|
6 | 2019-12-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张春
|
刘俊杰
|
7 | 2019-10-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于喜军
|
张春
|
8 | 2019-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于喜军(执行董事,经理), [退出]许换梨(监事)
|
张春(执行董事,经理), [新增]许换梨(监事)
|
9 | 2019-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
潘晨
|
于喜军
|
10 | 2019-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘晨(执行董事,经理), [退出]许换梨(监事)
|
于喜军(执行董事,经理), [新增]许换梨(监事)
|