序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 关秀丽 | 60% | 1.8万 |
2 | 王文清 | 40% | 1.2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
关秀丽
|
|
2 |
白有拴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文清(执行董事,经理), [退出]关秀丽(监事)
|
关秀丽(执行董事,经理),白有拴(监事) [新增]
|
2 | 2019-10-31 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-10-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
关秀丽王文清
|
关秀丽王文清
|
4 | 2019-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王文清
|
关秀丽
|
5 | 2017-06-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-08-01 至 2017-07-31
|
2007-08-01 至 2037-07-31
|
6 | 2017-06-16 | 财务负责人变更 |
|
许金珍
|
7 | 2017-06-16 | 营业期限 |
2017-07-31
|
2037-07-31
|
8 | 2015-03-18 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:方改香
|
9 | 2015-03-18 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:方改香 [新增]
|