序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石峰 | 100% | 109.250000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石峰
|
|
2 |
郑海涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨金生
|
石峰
|
2 | 2015-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘华林 [退出]阮玉虎 [退出]杨金生 [退出]杨金生 [退出]
|
石峰 [新增]郑海涛 [新增]
|
3 | 2015-07-20 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
4 | 2015-07-20 | 法定代表人 |
杨金生
|
石峰
|
5 | 2015-07-20 | 自然人股东 |
阮玉虎 [退出]杨金生 [退出]
|
石峰 [新增]
|
6 | 2015-03-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1995-07-17 至 2015-07-16
|
1995-07-17 至 2025-07-16
|
7 | 2015-03-27 | 营业期限 |
2015-07-16
|
2025-07-16
|
8 | 2014-10-10 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:芦会芬
|
9 | 2014-10-10 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:芦会芬 [新增]
|