序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张光普 | 30.01364% | 330.0万 |
2 | 武志强 | 20.00909% | 220.0万 |
3 | 洪波 | 15.00682% | 165.0万 |
4 | 文莉 | 15.00682% | 165.0万 |
5 | 封朝辉 | 6.38927% | 70.25万 |
6 | 苏一氢 | 3.0241% | 33.25万 |
7 | 王慧珍 | 2.6603% | 29.25万 |
8 | 朝格图 | 2.6603% | 29.25万 |
9 | 包黎明 | 1.45521% | 16.0万 |
10 | 赵诚 | 0.5457% | 6.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪波
|
|
2 |
苏一氢
|
|
3 |
薛冰
|
|
4 |
武志强
|
|
5 |
封朝辉
|
|
6 |
张光普
|
|
7 |
杨晓东
|
|
8 |
杨毅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古天元商贸股份有限公司天元世奥商厦
|
苏一氢 | 2004-02-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张光普(监事会主席),王建忠(监事), [退出]洪波(董事,董事长),武玲玲(监事), [退出]苏一氢(董事),薛冰(董事),武志强(总经理,董事),封朝辉(董事)
|
张光普(监事会主席),洪波(董事,董事长),苏一氢(董事),薛冰(董事),武志强(总经理,董事),封朝辉(董事),杨毅(监事), [新增]杨晓东(监事) [新增]
|
2 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张光普(监事会主席),王建忠(监事),洪波(董事,董事长),武玲玲(监事),郭晓川(董事), [退出]苏一氢(董事),武志强(总经理,董事),封朝辉(董事)
|
张光普(监事会主席),王建忠(监事),洪波(董事,董事长),武玲玲(监事),苏一氢(董事),薛冰(董事), [新增]武志强(总经理,董事),封朝辉(董事)
|
3 | 2016-07-06 | 经营范围 |
经销:日用百货,日用杂品,针纺织品,服装鞋帽,五金交电,化工产品(除专营),工艺美术品,食品,饮料;仓储,信息服务;洗涤品、化妆品;美容美****及摄影(仅限分支机构);儿童游艺(仅限分支机构)。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:经销:日用百货,日用杂品,针纺织品,服装鞋帽,五金交电,化工产品(除专营),工艺美术品,食品,饮料;仓储,信息服务;洗涤品、化妆品;美容美****及摄影(仅限分支机构);儿童游艺(仅限分支机构);自有房地产经营活动。
|
4 | 2014-10-20 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:邢佳明
|
5 | 2014-10-20 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:邢佳明 [新增]
|