序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕兴民 | 93.78% | 1031.58万 |
2 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 6.18% | 67.98万 |
3 | 朱东生 | 0.04% | 0.44万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵志国
|
|
2 |
赵旭
|
|
3 |
张巧英
|
|
4 |
翟帅钦
|
|
5 |
赵静丽
|
|
6 |
赵敬茹
|
|
7 |
赵敬艳
|
|
8 |
范双来
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-06 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-01-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2021-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2021-08-11 | 财务负责人 |
|
|
5 | 2021-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2021-06-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
7 | 2015-11-30 | 联络员备案 |
|
|
8 | 2015-11-30 | 主管部门(出资人) |
|
|
9 | 2015-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2015-11-30 | 经营范围 |
|
|