序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 包钢天骄股份有限公司 | 84.91508% | 850万 |
2 | 职工持股会 | 15.08491% | 151万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
成旭辉
|
|
2 |
刘志杰
|
|
3 |
栗云罡
|
|
4 |
姜涛
|
|
5 |
马丽
|
|
6 |
索丽霞
|
|
7 |
姚宝龙
|
|
8 |
林丹平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
包钢天骄企业股份有限公司物资贸易分公司
|
姜兴贺 | 1998-03-30 |
2 |
包钢天骄企业股份有限公司劳服分公司
|
姜兴贺 | 1998-03-30 |
3 |
包钢天骄企业股份有限公司经济技术开****公司
|
姜兴贺 | 1998-03-30 |
4 |
包钢天骄企业股份有限公司冶金节能设备厂
|
姜兴贺 | 1998-03-30 |
5 |
包钢天骄企业股份有限公司机械制造厂
|
石崇峰 | 1997-04-21 |
6 |
包钢天骄企业股份有限公司合金包芯线厂
|
井立伟 | 1997-04-21 |
7 |
包钢天骄企业股份有限公司汽车重型机械修理厂
|
姜德福 | 1997-04-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-09 | 财务负责人变更 |
|
马丽
|
2 | 2009-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
成旭辉(董事长 [新增]2009-05-25)姜涛(董事 [新增]2009-05-25)栗云罡(董事2009-05-25)索丽霞(监事 [新增]2009-05-25)林丹平(监事 [新增]2009-05-25)刘志杰(董事 [新增]2009-05-25)马丽(董事 [新增]2009-05-25)姚宝龙(监事 [新增]2009-05-25)
|
3 | 2009-05-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
经销硬质合金、玻璃钢制品、树脂制品、稀土金属、化工原料(除专营)、化工产品(除专营)、建筑材料、五金交电、仪器仪表、百货;机械设备加工、机械铸造、冶金机械设备制造、维修、仓储。
|
4 | 2009-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
成旭辉
|
5 | 2007-07-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
石崇峰
|
6 | 2007-07-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
经销硬质合金、玻璃钢制品、树脂制品、稀土金属、化工原料(除专营)、化工产品(除专营)、建筑材料、五金交电、仪器仪表、百货;机械设备加工、合金冶炼、机械铸造、冶金机械设备制造、维修、仓储。(国家法律、行政法规和国务院决定规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)
|
7 | 2007-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
成旭辉(董事2006-03-23)崔嵩(董事 [新增]2006-03-23)栗云罡(董事2006-03-23)刘晓普(监事会主席2006-03-23)鲁忠纯(董事2006-03-23)石崇峰(董事兼总经理2006-03-23)闫景民(监事2006-03-23)石崇峰(董事长 [新增]2007-07-16)
|
8 | 2006-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
崔嵩(董事长 [新增]2006-03-23)石崇峰(董事兼总经理 [新增]2006-03-23)栗云罡(董事 [新增]2006-03-23)成旭辉(董事 [新增]2006-03-23)鲁忠纯(董事 [新增]2006-03-23)李国丽(监事 [新增]2006-03-23)闫景民(监事 [新增]2006-03-23)刘晓普(监事会主席 [新增]2006-03-23)
|
9 | 2006-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
崔嵩
|
10 | 2002-03-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
(国家法律法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)经销硬质合金、玻璃钢制品、树脂制品、稀土金属、化工原料(除专营)、化工产品(除专营)、建筑材料、五金交电、仪器仪表、百货;机械设备加工、合金冶炼、机械铸造、冶金机械设备制造、维修、仓储。
|