序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵海岩 | 40% | 20.0万 |
2 | 尚文涛 | 40% | 20.0万 |
3 | 吴金枝 | 20% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴金枝
|
|
2 |
赵海岩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-03-10至2021-03-09
|
2011-03-10至2031-03-09
|
2 | 2020-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于立波(监事), [退出]吴金枝(经理,执行董事)
|
赵海岩(监事), [新增]吴金枝(经理,执行董事)
|
3 | 2020-11-10 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-11-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
于立波 [退出]尚文涛吴金枝
|
尚文涛吴金枝赵海岩 [新增]
|
5 | 2016-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴金枝赵伟 [退出]
|
吴金枝于立波 [新增]
|
6 | 2016-03-09 | 财务负责人变更 |
|
谢文红
|
7 | 2016-03-09 | 自然人股东 |
尚文涛吴金枝赵伟 [退出]
|
尚文涛吴金枝于立波 [新增]
|
8 | 2011-03-10 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:谢文红
|