序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王春明 | 100% | 50.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王春明
|
|
2 |
傅德勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陆志霞 [退出]荀同江 [退出]
|
王春明 [新增]
|
2 | 2018-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陆志霞
|
王春明
|
3 | 2018-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
荀同江(监事), [退出]陆志霞(经理,执行董事) [退出]
|
王春明(执行董事兼总经理), [新增]傅德勇(监事) [新增]
|
4 | 2018-09-07 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
5 | 2018-09-07 | 章程备案 |
|
|
6 | 2016-01-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-04-04 至 2016-04-03
|
2006-04-04 至 2036-01-21
|
7 | 2016-01-22 | 财务负责人变更 |
|
荀艳
|
8 | 2016-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陆治霞
|
陆志霞
|
9 | 2016-01-22 | 营业期限 |
2016-04-03
|
核准日期后20.0 年
|
10 | 2016-01-22 | 法定代表人 |
陆治霞
|
陆志霞
|