序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国能包头置业有限公司 | 100% | 50.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵子栋
|
|
2 |
付继涛
|
|
3 |
王智晟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-18 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-01-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2021-01-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
|
4 | 2020-10-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
5 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2018-08-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
7 | 2018-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2016-05-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
9 | 2016-05-05 | 营业期限 |
|
|
10 | 2015-12-31 | 财务负责人 |
|
|