序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古第五地质矿产勘察开****院 | 92% | 460.0万 |
2 | 吴文平 | 1.8% | 9.0万 |
3 | 王月文 | 1.8% | 9.0万 |
4 | 杜飞 | 1.4% | 7.0万 |
5 | 武峰俊 | 1.4% | 7.0万 |
6 | 闻福生 | 0.8% | 4.0万 |
7 | 仲相全 | 0.8% | 4.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖瞳
|
|
2 |
柳卫东
|
|
3 |
赵保平
|
|
4 |
仁国文
|
|
5 |
许法宽
|
|
6 |
武峰俊
|
|
7 |
王永飞
|
|
8 |
潘建国
|
|
9 |
杨清翠
|
|
10 |
李相
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:水文地质工程钻探;岩矿测试;物探测井、制图;工程地质、岩工工程(治理)工程测量;桩基础处理;软弱地质处理;非开挖管线施工;探矿机械修理、岩土工程勘察、固体矿产勘查;灌注桩基孔、供水井、排水井、基坑支护
|
建设工程勘察;测绘服务;地质灾害危险性评估;矿产资源勘查;建设工程施工;地质灾害治理工程施工;劳务派遣服务;地质灾害治理工程勘查;建设工程质量检测;建设工程设计;金属与非金属矿产资源地质勘探;地质灾害治理工程设计;矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程监理;基础地质勘查;地质灾害治理服务;机械设备租赁;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);劳务服务(不含劳务派遣);水利相关咨询服务;工程和技术研究和试验****展;矿山机械制造;地质勘查技术服务
|
2 | 2021-09-27 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
3 | 2021-02-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张靖
|
肖瞳
|
4 | 2021-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵保平(董事),潘建国(监事),张靖(董事长,总经理), [退出]武峰俊(董事),方军(监事), [退出]仁国文(董事),许法宽(董事),王月文(董事), [退出]杨清翠(监事),柳卫东(副董事长,董事)
|
赵保平(董事),李相(监事), [新增]肖瞳(董事长,总经理), [新增]潘建国(监事会主席),武峰俊(董事),仁国文(董事),许法宽(董事),杨清翠(监事),王永飞(董事), [新增]柳卫东(副董事长,董事)
|
5 | 2015-08-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2002-01-21 至 2016-01-20
|
2002-01-21 至 2036-01-20
|
6 | 2015-08-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
1
|
7 | 2015-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜文晏 [退出]郝志敏 [退出]吉日格勒 [退出]焦建军 [退出]秦新民 [退出]王月文魏永兵 [退出]吴文平 [退出]张慧 [退出]张玉林 [退出]
|
方军 [新增]柳卫东 [新增]潘建国 [新增]仁国文 [新增]王月文武峰俊 [新增]许法宽 [新增]杨清翠 [新增]张靖 [新增]赵保平 [新增]
|
8 | 2015-08-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴文平
|
张靖
|
9 | 2015-08-06 | 营业期限 |
2016-01-20
|
2036-01-20
|
10 | 2015-08-06 | 法定代表人 |
吴文平
|
张靖
|