序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭爱迪 | 75% | 750.0万 |
2 | 李春艳 | 25% | 250.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭爱迪
|
|
2 |
李春艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭爱迪 出资 300 万;李春艳 出资 100 万
|
郭爱迪 出资 750( + 150% ) 万;李春艳 出资 250( + 150% ) 万
|
2 | 2021-12-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
400
|
1000( + 150% )
|
3 | 2021-12-02 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
4 | 2021-06-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭爱彬(执行董事)
|
郭爱迪(执行董事)
|
5 | 2021-06-30 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
6 | 2021-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭爱彬 经理,执行董事 [退出]郭爱迪 监事
|
郭爱迪 经理,执行董事李春艳 监事 [新增]
|
7 | 2021-06-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭爱彬 出资 280 万; [退出]郭爱迪 出资 120 万
|
郭爱迪 出资 300( + 150% ) 万;李春艳 出资 100 万 [新增]
|
8 | 2021-06-21 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
9 | 2021-03-16 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
10 | 2021-03-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-09-08至2021-09-07
|
2011-09-08至2031-09-07
|