序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜晓兵 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜晓兵
|
|
2 |
裴艳丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-01-18至2021-01-17
|
2011-01-18至长期
|
2 | 2020-12-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
一般经营项目:房地产开****与销售
|
房地产开****与销售。
|
3 | 2019-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜佳妮(监事), [退出]姜晓兵(经理,执行董事)
|
裴艳丽(监事), [新增]姜晓兵(经理,执行董事)
|
4 | 2017-01-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
2
|
5 | 2017-01-13 | 住所/经营场所 |
|
内蒙古自治区包头市达茂旗百灵庙镇吉祥湾街鹿鸣山莊商业3-111号
|
6 | 2016-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜晓兵李建章 [退出]
|
姜佳妮 [新增]姜晓兵
|
7 | 2016-05-10 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
8 | 2016-05-10 | 自然人股东 |
姜晓兵康金文 [退出]李大伟 [退出]李建章 [退出]
|
姜晓兵
|
9 | 2016-04-25 | 财务负责人变更 |
|
吕晓丽
|
10 | 2015-01-16 | 登记机关变更 |
包头市工商行政管理局
|
包头市昆都仑区市场监督管理局
|