序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于皓哲 | 96% | 480万 |
2 | 刘建辉 | 4% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于皓哲
|
|
2 |
刘建辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于建良
|
于皓哲
|
2 | 2020-09-15 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-09-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
于建良 [退出]刘建辉
|
刘建辉于皓哲 [新增]
|
4 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建辉(监事),于建良(经理,执行董事) [退出]
|
刘建辉(监事),于皓哲(经理,执行董事) [新增]
|
5 | 2016-05-13 | 财务负责人变更 |
|
关晓红
|
6 | 2015-03-17 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:关晓红
|
7 | 2015-03-17 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:关晓红 [新增]
|
8 | 2014-04-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-04-19 至 2014-04-19
|
2004-04-19 至 2034-04-19
|
9 | 2014-04-18 | 营业期限 |
2014-04-19
|
2034-04-19
|