序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-03 | 财务负责人变更 |
|
苏学芬
|
2 | 2015-08-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
2005-08-16 至 2025-08-15
|
3 | 2015-08-03 | 营业期限 |
|
2025-08-15
|
4 | 2015-02-05 | 联络员备案 |
|
姓名:苏学芬
|
5 | 2015-02-05 | 主管部门(出资人) |
|
姓名:苏学芬 [新增]
|