序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴景娟
|
李鹏
|
2 | 2019-05-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区包头稀土高新区友谊大街64号深港大厦1-3层
|
内蒙古自治区包头市昆都仑区民族东路以西钢铁大街以北凯旋银河线2号楼A座1-3层
|
3 | 2015-06-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
秦晓峰
|
吴景娟
|
4 | 2014-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
樊晓红
|
秦晓峰
|