序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴鹏 | 66.67% | 600.03万 |
2 | 中联油能源(辽宁)集团有限公司 | 33.33% | 299.97万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴鹏
|
|
2 |
陈伟
|
|
3 |
董铁峰
|
|
4 |
杨丽
|
|
5 |
刘文龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘大伟 [退出]吴鹏沈阳当量能源有限公司 [退出]
|
中联油(辽宁)集团有限公司 [新增]吴鹏
|
2 | 2020-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴鹏(执行董事)
|
吴鹏(董事长)
|
3 | 2020-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨丽(监事),吴鹏(董事,总经理),梁高娃(董事), [退出]陈天奇(董事), [退出]傅梦梦(监事) [退出]
|
杨丽(监事),吴鹏(董事长,总经理),刘文龙(监事), [新增]董铁峰(董事), [新增]陈伟(董事) [新增]
|
4 | 2020-09-17 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
5 | 2019-05-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴鹏梁高娃 [退出]沈阳当量能源有限公司
|
刘大伟 [新增]吴鹏沈阳当量能源有限公司
|
6 | 2019-05-06 | 章程备案 |
|
|
7 | 2016-12-09 | 其他事项备案 |
2016-08-10
|
2016-12-09
|
8 | 2016-12-09 | 注册资本(金)变更 |
30
|
900( + 2900% )
|
9 | 2016-12-09 | 自然人股东 |
梁高娃吴鹏
|
梁高娃吴鹏
|
10 | 2016-12-09 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:管道燃气项目、液化石油气项目、压缩天然气及液化天然气项目的投资管理;燃气设备、燃气用具、燃气、燃烧器具的安装、维修;仪器仪表、厨房配套设备及配件、五金设备、家用电器、橱柜、装饰材料的销售;普通货运(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:管道燃气项目、液化石油气项目、压缩天然气及液化天然气项目的投资管理;燃气设备、燃气用具、燃烧器具的安装、维修;仪器仪表、厨房配套设备及配件、五金设备、家用电器、橱柜、装饰材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|