序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈昌泉 | 99% | 673.2万 |
2 | 黄巴特 | 1% | 6.8万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄巴特
|
|
2 |
陈昌泉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈昌泉476.万, [退出]黄巴特204.万 [退出]
|
陈昌泉673.2万, [新增]黄巴特6.8万 [新增]
|
2 | 2022-08-08 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵昌泉 [退出]黄巴特
|
陈昌泉 [新增]黄巴特
|
4 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄巴特(执行董事,经理),赵昌泉(监事) [退出]
|
黄巴特(执行董事,经理),陈昌泉(监事) [新增]
|
5 | 2021-04-28 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-04-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
普通货运(凭资质证经营),搬运装卸。
|
土石方整理、机械租赁、普通货运(凭资质证经营);搬运装卸。
|
7 | 2021-01-19 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-01-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李永平 [退出]赵昌泉
|
赵昌泉黄巴特 [新增]
|
9 | 2021-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵昌泉(监事),李永平(经理,执行董事) [退出]
|
黄巴特(执行董事,经理), [新增]赵昌泉(监事)
|
10 | 2021-01-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李永平
|
黄巴特
|