序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 包头市钢兴实业(集团)有限公司 | 100% | 2000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
成旭辉
|
|
2 |
李如
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-31 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-09-29至2020-09-28
|
2010-09-29至2050-09-29
|
2 | 2015-12-21 | 财务负责人变更 |
|
马丽
|
3 | 2014-10-31 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:杨小凤
|
4 | 2014-10-31 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:杨小凤 [新增]
|
5 | 2014-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高建华 [退出]高俊官 [退出]高永平 [退出]解耀华 [退出]李如裴志林 [退出]王建云 [退出]王贤 [退出]
|
成旭辉 [新增]李如
|
6 | 2014-05-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王贤
|
成旭辉
|
7 | 2014-05-19 | 法人股东 |
包钢综合企业(集团)公司 [退出]
|
包头市钢兴实业(集团)有限公司 [新增]
|
8 | 2014-05-19 | 企业名称 |
包钢综企(集团)华丰管业有限责任公司
|
包头市钢兴实业(集团)华丰管业有限责任公司
|
9 | 2014-05-19 | 法定代表人 |
王贤
|
成旭辉
|
10 | 2012-05-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
包钢综合企业(集团)公司
|
包钢综合企业(集团)公司
|