序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范忠明
|
邢永亮
|
2 | 2021-06-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李晨
|
范忠明
|
3 | 2019-04-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)(2130)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)(2153)
|
4 | 2019-04-15 | 行业代码变更 |
其他机械设备及电子产品批****
|
煤炭开采和洗选业
|
5 | 2019-04-15 | 行业门类变更 |
批****和零售业
|
采矿业
|
6 | 2019-04-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭生产;洗精煤;工矿工程建筑;煤矿机械设备租赁
|
煤炭生产;洗精煤;工矿工程建筑;煤矿机械设备租赁。
|
7 | 2019-04-12 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
神华乌海能源有限责任公司平沟煤矿
|
国家能源集团乌海能源有限责任公司平沟煤矿
|
8 | 2017-05-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:煤矿机械设备及配件加工;煤炭生产。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭生产;洗精煤;工矿工程建筑;煤矿机械设备租赁。
|
9 | 2017-05-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王仲棉
|
李晨
|
10 | 2016-11-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:煤矿机械设备及配件加工。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:煤矿机械设备及配件加工;煤炭生产。
|