序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王亚杰 | 100% | 1200.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李国峰
|
|
2 |
肖玉林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王亚杰(执行董事)
|
李国峰(执行董事兼总经理)
|
2 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王亚杰 经理,执行董事 [退出]肖玉林 监事
|
李国峰 [新增]执行董事兼总经理肖玉林监事
|
3 | 2018-03-14 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩俊明
|
王亚杰
|
5 | 2018-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩俊明(执行董事,经理), [退出]韩俊英(监事) [退出]
|
王亚杰(执行董事,经理), [新增]肖玉林(监事) [新增]
|
6 | 2018-03-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韩俊明 [退出]
|
王亚杰 [新增]
|
7 | 2016-03-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-07-07 至 2015-07-06
|
2005-07-07 至 2016-03-28
|
8 | 2016-03-29 | 财务负责人变更 |
|
刘竹芳
|
9 | 2016-03-29 | 营业期限 |
2015-07-06
|
2016-03-28
|
10 | 2015-03-25 | 自然人股东 |
韩俊明韩俊英 [退出]张文学 [退出]
|
韩俊明
|