序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李义权 | 100% | 500万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘方菊
|
|
2 |
王显东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
加工销售:纸箱、冰激凌蛋托。
|
一般项目:货物进出口;纸和纸板容器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
2 | 2022-10-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
加工销售:纸箱、冰激凌蛋托。
|
一般项目:货物进出口;纸和纸板容器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
3 | 2021-02-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李义权
|
刘方菊
|
4 | 2021-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李义权(执行董事,经理),王显东(监事)
|
刘方菊(执行董事,经理),王显东(监事)
|
5 | 2021-02-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李义权
|
刘方菊
|
6 | 2021-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李义权(执行董事,经理), [退出]王显东(监事)
|
刘方菊(执行董事,经理), [新增]王显东(监事)
|
7 | 2018-04-17 | 行业代码变更 |
其他制造业
|
食品制造业
|
8 | 2018-04-17 | 章程备案 |
|
|
9 | 2018-04-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李义权
|
李义权
|
10 | 2018-04-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100万元
|
500万元
|