序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘彩云 | 90% | 900.0万 |
2 | 薛燕 | 10% | 100.0万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2021-11-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
4 | 2021-11-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2020-12-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
6 | 2020-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2018-06-04 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
|
8 | 2018-06-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
9 | 2018-06-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
10 | 2016-06-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|