序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐彦茹 | 60% | 300.0万 |
2 | 贾波 | 40% | 200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐彦茹
|
|
2 |
贾波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-11-06 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:徐彦茹
|
2 | 2014-11-06 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:徐彦茹 [新增]
|
3 | 2014-11-06 | 营业期限 |
2005-09-28 至 2015-09-27
|
2005-09-28 至 长期
|
4 | 2014-11-06 | 营业期限 |
2015-09-27
|
|
5 | 2010-07-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
腐植酸有机肥加工及销售;化肥销售。
|
腐植酸有机肥加工及销售、肥料加工及销售;测土配肥。
|
6 | 2010-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何文军(监事 [退出]2006-09-29)徐彦茹(执行董事2010-07-19)
|
徐彦茹(执行董事2010-07-19)贾波(监事 [新增]2010-07-19)
|
7 | 2010-07-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100.0000
|
500( + 400% )
|
8 | 2009-08-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
腐植酸有机肥加工及销售。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)
|
腐植酸有机肥加工及销售;化肥销售。
|
9 | 2006-09-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-09-28 至 2006-9-28
|
2005-09-28 至 2015-09-27
|
10 | 2006-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾波(经理 [退出]2005-09-28)吴继忠(执行董事 [退出]2005-09-28)杨小琴(监事 [退出]2005-09-28)
|
徐彦茹(执行董事 [新增]2006-09-29)何文军(监事 [新增]2006-09-29)贾波(监事 [新增]2005-09-28)
|