序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑伟伟 | 67% | 536万 |
2 | 尚永强 | 33% | 264万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑伟伟
|
|
2 |
尚永强
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌海市中诚电力设备有限责任公司第二分公司
|
尚永强 | 2021-12-27 |
2 |
乌海市中诚电力设备有限责任公司第一分公司
|
赵建兴 | 2020-01-07 |
3 |
乌海市中诚电力设备有限责任公司额济纳旗分公司
|
梁克勤 | 2012-10-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-12-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2021-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
4 | 2021-06-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2021-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2021-06-02 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-11-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
8 | 2020-11-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2020-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2020-11-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|